大家好今天来介绍清华大学历任校长名单的问题,以下是大苏人才网小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
1.周自齐(1871-1923),1911年2月至1912年1月出任清华学堂监督。
2.唐国安(1858-1913),1912年4月至1913年8月出任清华学校校长(1912年10月以前称监督)。
3.周诒春(1883-1958),1912年4月至1913年8月出任清华学校校长(1912年10月以前称监督)。
4.张煜全1918年4月至1920年1月出任清华学校校长。
5.金邦正(1886-1946)1920年8月至1922年4月出任清华学校校长。
6.曹云祥(1881-1937)1922年4月至1928年1月出任清华学校校长。
7.温应星(1877-?)1928年4月至1928年6月出任清华学校校长。
8.罗家伦(1897-1969)1928年8月至1930年5月出任国立清华大学校长。
9.吴南轩(1893-1980)1931年4月至1931年6月出任国立清华大学校长。
10.梅贻琦(1889-1962)1931年10月至1948年12月出任国立清华大学校长。
11.蒋南翔(1913-1988)1952年11月至1966年6月任清华大学校长。
12.刘达(1911-1994)1977年4月至1983年5月出任清华大学校长兼党委书记。
13.高景德(1922-1996)1983年5月至1988年10月出任清华大学校长。
14.张孝文(1935-)1988年10月至1994年1月出任清华大学校长。
15.王大中(1935-)1994年1月至2003年4月出任清华大学校长。
16.顾秉林(1945-)2003年4月至2012年1月出任清华大学校长。
17.陈吉宁(1964-)2012年1月至2015年3月出任清华大学校长。
18.邱勇(1964-)2015年3月至今出任清华大学校长。
截止2019年12月清华大学历任校长:
一、清华学堂(1911.4 - 1912.10)时期没有设立校长,只设立有监督:
二、清华学校(1912.10 - 1928.8)时期:
唐国安 校长 1912.10 - 1913.8
周诒春 校长 1913.10 - 1918.1
张煜全 校长 1918.7 - 1920.1
金邦正 校长 1920.9 - 1921.10
曹云祥 校长 1922.4 - 1927.12
温应星 校长 1928.4 - 1928.6
三、国立清华大学(1928.8 - 1937.8)时期:
罗家伦 校长 1928.8 - 1930.5
吴南轩 校长 1931.4 - 1931.6
梅贻琦 校长 1931.12 - 1937.8
四、国立长沙临时大学(1937.10 - 1938.2由北大清华南开组合)时期 未设校长,设立"常务委员会",由北大、清华、南开三校校长任常务委员 。
五、国立西南联合大学(1938.3 - 1946.5由北大清华南开组合)时期:
梅贻琦 清华校长(常务会主席) 1938.5 - 1946.5
六、国立清华大学(1946.10 - 1948.12)时期:
梅贻琦 校长 1946.10 - 1948.12
七、清华大学(1949年1月以后)时期中1948.12-1952.11没有设立校长,1967-1977为取消高考时期:
蒋南翔 校长 1952.11 - 1966.6
刘 达 校长 1978.6 - 1983.5
高景德 校长 1983.5 - 1988.10
张孝文 校长 1988.10 - 1994.1
王大中 校长 1994.1 - 2003.4
顾秉林 校长 2003.4 - 2012.1
陈吉宁 校长 2012.1-2015.3
邱 勇 校长 2015.3-至今
扩展资料
1911年4月29日,清华学堂在清华园开学;1912年10月,清华学堂更名为清华学校;1928年,清华学校更名为国立清华大学;1937年“七七事变”后,国立清华大学迁到湖南长沙,与国立北京大学、私立南开大学于1937年10月25日联合组建国立长沙临时大学;1938年4月,国立长沙临时大学迁到昆明后,更名为国立西南联合大学。
抗战胜利后,清华大学开始接收清华园,并于1946年10月10日开学。1949年1月10日,北平军管会文化接管委员会主任钱俊瑞到校,正式宣布接管清华大学。1966年文化大革命爆发后,全国高校停止招生。1978年四个研究班恢复学业。
清华大学2019年本科生毕业典礼暨学位授予仪式于7月7日举办,清华大学校长邱勇寄语3000多名本科毕业生:新时代的清华人要自觉听从历史的召唤,不断超越自我,厚植家国情怀,无畏艰难困苦,敢于引领创新,扬自强之精神,做中流之砥柱!
-清华大学
人民网-清华大学校长邱勇:扬自强之精神 做中流之砥柱
清华历任校长名字如下:
周自齐(1869-1923)唐国安(1858 - 1913)唐国安(1858 - 1913)周诒春(1883 - 1958)张煜全(1879-1953)金邦正(1887-1946)曹云祥(1881-1937)温应星(1887-1968)罗家伦(1897 - 1969)吴南轩(1893 - 1980)
梅贻琦(1889 - 1962)蒋南翔(1913-1988)刘达(1911-1994)高景德(1922-1996)张孝文、王大中、顾秉林、陈吉宁、邱勇。
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”。
为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
截至2022年8月,学校校园面积460.19公顷,建筑面积303.32万平方米,馆藏总量565.87万册;设有21个学院、59个教学系,开设88个本科专业;有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点63个;有教职工16270人,在校生59270人,其中本科生16320人,硕士生22423,博士生20527,港澳台侨学生1001人。
1.清华大学第一任校长是唐国安。
2.清华大学第二任校长是周诒春。
3.清华大学第三任校长是张煜全。
4.清华大学第四任校长是金邦正。
5.清华大学第五任校长是曹云祥。
6.清华大学第六任校长是温应星。
7.清华大学第七任校长是罗家伦。
8.清华大学第八任校长是吴南轩。
9.清华大学第九任校长是梅贻琦。
10.清华大学第十任校长是蒋南翔。
11.清华大学第十一任校长是刘达。
12.清华大学第十二任校长是高景德。
13.清华大学第十三任校长是张孝文。
以上就是小编对于清华大学历任校长名单问题和相关问题的解答了,希望对你有用
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请与下方留言删除。
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
1727058@qq.com
扫码二维码
获取最新动态